-
초대 이사장 사국(思國)
(1962.2.25.~1971.2.16.)
-
2대 이사장 기호(基浩)
(1971.2.16.~1983.3.5.)
-
3대 이사장 원배(元湃)
(1983.4.23.~1986.4.29.)
-
4대 이사장 인규(寅圭)
1986.4.30.~1988.7.2.)
-
5대 회장 창렬(昌烈)
(1988.7.2.~2003.6.27.)
-
6대 회장 후영(厚榮)
(2003.6.28.~2009.6.19.)
-
7대 회장 일무(一茂)
(2009.6.20.~2015.3.10.)
-
8대 회장 종남(鍾南)
(2015.3.11.~ 지금)